20.03.2007 N 127
|
Голова Державної служби
|
Ю.Б.Константінов
|
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державної служби
лікарських засобів і виробів
медичного призначення
20.03.2007 N 127
N | Найменування | Юридична адреса | Місце(я) провадження діяльності | Ліцензія (серія/N/ чинна до) |
1 | ДП "Межиріцький вітамінний завод" ДАК "Укрмедпром" | 26510, Кіровоградсь- ка обл., Голованівсь- кий р-н, с. Межирічка, вул. Заводська, 1 | Кіровоградсь- ка обл., Голованівсь- кий р-н, с. Межирічка, вул. Заводська, 1 | АБ N 203690 25.08.2005- 12.05.2007 |
2 | ВАТ "Вітаміни" | 20300, Черкаська обл., м. Умань, вул. Ленінської "Іскри", 31 | Черкаська обл., м. Умань, вул. Ленінської "Іскри", 31 | АА N 870745 18.08.2004- 12.05.2007 |
3 | ЗАТ "Технолог" | 20325, Черкаська обл., м. Умань, вул. Залізняка, 3 | Черкаська обл., м. Умань, вул. Залізняка, 3 | АА N 778586 12.05.2004- 12.05.2007 |
4 | ВАТ "Монфарм" | 19100, Черкаська обл., м. Монастирище, вул. Заводська, 8 | Черкаська обл., м. Монастирище, вул. Заводська, 8 | АА N 778581 19.05.2004- 19.05.2007 |
5 | ВАТ "Дніпрофарм" | 49005, м. Дніпро- петровськ, пр. Карла Маркса, 12 | м. Дніпропет- ровськ, пр. Карла Маркса, 12 | АА N 778625 26.05.2004- 26.05.2007 |
6 | ЗАТ "Кременчуцький лікеро- горілчаний завод" | 39612, Полтавська обл., м. Кременчук, вул. Чкалова, 8/28 | Полтавсь- ка обл., м. Кременчук, вул. Чкалова, 8/28 | АА N 778650 09.06.2004- 09.06.2007 |
7 | ЗАТ Харківське підприємство по виробництву імунобіологіч- них та лікарських препаратів "Біолік | 61070, м. Харків, Помірки | м. Харків, Помірки | АБ N 778681 09.06.2004- 09.06.2007 |
8 | ДП Лохвицький спиртовий комбінат | 37240, Полтавська обл., Лохвицький р-н, м. Червонозавод- ське, вул. Червоноар- мійська, 10 | АР Крим, м. Сімферополь, вул. Лесі Українки, 2 | АА N 778699 16.06.2004- 16.06.2007 |
9 | ТОВ "ІМУНОЛОГ" | 21016, м. Вінниця, вул. Збишка, 5 | м. Вінниця, вул. Збишка, 5 | АА N 870576 23.06.2004- 23.06.2007 |
10 | ВАТ "Лінде Газ Україна" | 49074, м. Дніпро- петровськ, вул. Киснева, 1 | м. Дніпропет- ровськ, вул. Киснева, 1 | АБ N 116689 16.12.2004- 30.06.2007 |
11 | ПП "ОСІРІС" | 49008, м. Дніпро- петровськ, вул. Робоча, 178/41 | м. Дніпропет- ровськ, вул. Панікахи, 2, корпус 12(В), кім. 306, 307, 308 | АА N 870626 28.07.2004- 28.07.2007 |
12 | ТОВ "ДКП "Фармацевтична фабрика" | 10014, м. Житомир, вул. Лермонтовсь- ка, 5 | м. Житомир, вул. Лермонтов- ська, 5 | АБ N 221488 22.11.2006- 28.07.2007 |
13 | Приватне підприємство "ФРІ ВЕСТ" | 29000, м. Хмель- ницький, вул. Маршала Рибалка, 16, кв. 97 | м. Хмельниць- кий, вул. Кам'янець- ка, 16 | АА N 870628 28.07.2004- 28.07.2007 |
14 | ТОВ "Лікеро- горілчаний завод "Тетерів" | 07200, Київська обл., смт Іванків, вул. Фрунзе, 49 | Київська обл., смт Іванків, вул. Фрунзе, 49 | АБ N 221436 12.04.2006- 22.02.2011 |
Заступник голови Державної
служби лікарських засобів
і виробів медичного призначення
|
Т.М.Буднікова
|